Franz Traxler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), CSP
10.11.1920-20.11.1923 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, CSP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 03.05.1876, Mairspindt (Oberösterreich)
Verst.: 09.12.1950, Windhaag bei Freistadt
Berufliche Tätigkeit: Wirtschaftsbesitzer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister von Mairspindt
Beruflicher Werdegang
- Gastwirt
- Wirtschaftsbesitzer
Bildungsweg
- Dreiklassige Volksschule
Stand: 02.01.1990