Stefan Trenovatz
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
17.06.1970-31.12.1973 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1973-31.12.1973
Kurzbiografie
Geb.: 28.06.1912, Klostermarienberg
Verst.: 29.12.2004, Lockenhaus
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Sozialistische Arbeiterjugend 1929-1934
- Bürgermeister der Gemeinde Klostermarienberg 1950
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1953-1970
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat
- Landwirt
Bildungsweg
- Landwirtschaftliche Fachschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 05.01.2005