Dipl.-Ing. Johann Tschida
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XIII. GP), ÖVP
14.12.1962-04.11.1975 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
16.06.1959-14.12.1962
Kurzbiografie
Geb.: 27.04.1916, Illmitz
Verst.: 04.08.1983, Wien
Berufliche Tätigkeit: Beamter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bezirksobmann der ÖVP Neusiedl am See 1959
Beruflicher Werdegang
- Ökonomierat
- Leitung der Bauernschule der Burgenländischen Landwirtschaftskammer in Neusiedl am See 1951
- landwirtschaftlicher Fachberater und landwirtschaftlicher Bezirksreferent bei den landwirtschaftlichen Bezirksreferaten (Bezirksbauernkammern) in Jennersdorf und Eisenstadt 1947-1951
- Burgenländische Landwirtschaftskammer 1947
Bildungsweg
- Hochschule für Bodenkultur (Agraringenieur 1947)
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990