Dipl.-Vw. Dr. Ignaz Tschurtschenthaler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), ÖVP
19.12.1945-08.11.1949 - Mitglied des Bundesrates, CSP
07.03.1934-02.05.1934
Kurzbiografie
Geb.: 01.02.1890, Mauthen (Kärnten)
Verst.: 16.12.1954, Klagenfurt
Berufliche Tätigkeit: Rechtsanwalt, Steuerberater
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Staatsrates und des Bundestages 1934-1938
- Stellvertretender Landeshauptmann von Kärnten 1945
- Mitglied des Gemeinderates von Klagenfurt
- Landesparteiobmann der ÖVP Kärnten
- Landesführer der Ostmärkischen Sturmscharen 1934-1937
Beruflicher Werdegang
- Vom Gaupersonalamt als Helfer in Steuerangelegenheiten zugelassen 1942
- nach Freilassung aus dem Konzentrationslager Berufs- und Gauverbot 1940
- selbständiger Rechtsanwalt in Klagenfurt 1925
- Rechtsanwaltspraxis in Graz, Wien, Innsbruck und Klagenfurt
Bildungsweg
- Hochschule für Welthandel Wien (Dipl.-Vw. 1944), Rechtsanwaltsprüfung, Steuerberaterprüfung
- Abiturientenkurs der Handelsakademie
- Studium der Rechte an der Universität Graz (Dr. iur. 1913)
- Bischöfliches Knabenseminar in Klagenfurt (Schulausschluss), Matura am Stiftsgymnasium Klosterneuburg (1909)
- Volksschule
Sonstiges
Politische Freiheitsstrafen: März 1938 inhaftiert, Mai 1938 Deportationen in das Konzentrationslager Dachau, später in das Konzentrationslager Flossenbürg.
Stand: 18.10.2009