Max Werner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), LBd
14.12.1933-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), HB
02.12.1930-14.12.1933
Kurzbiografie
Geb.: 01.09.1893, Kitzbühel
Verst.: 14.04.1972, Kitzbühel
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des Tiroler Handels- und Gewerbebundes (Hagebund) 1920
Beruflicher Werdegang
- Übernahme der elterlichen Eisen- und Kohlehandlung 1919
- Kaufmännischer Angestellter
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Kaufmann
- Realschule
- Volksschule
Sonstiges
Als Kandidat des Bürgerlichen Ständebundes Tirol auf einer gemeinsamen Liste mit der Heimatwehr in den Nationalrat gewählt, dort zunächst Hospitant im Klub des Heimatblocks, dann in jenem des Landbundes. Politische Freiheitsstrafe: Haft 1938, Aufenthaltsverbot im Bezirk Kitzbühel - Übersiedelung nach München, Rückkehr, Leiter einer Widerstandsgruppe.
Stand: 02.01.1990