Anton Wodica
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XIII. GP), SPÖ
14.12.1962-04.11.1975 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
15.06.1959-14.12.1962
Kurzbiografie
Geb.: 29.04.1914, Hochwolkersdorf
Verst.: 24.02.1980, Wiener Neustadt
Berufliche Tätigkeit: Schriftsetzer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Wiener Neustadt 1952-1958 sowie 1963-1974
- Stadtrat für Finanzen 1958-1963
- Funktionär in der Gewerkschaft der graphischen Arbeiter
Beruflicher Werdegang
- Schriftsetzer in der Buchdruckerei "Gutenberg"
- Nach der Lehre lange arbeitslos
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Schriftsetzer 1928-1932
- Fachgewerbeschule für Schriftsetzer
- drei Klassen Bürgerschule
- fünf Klassen Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990