Wilhelm Scheibein
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), SdP
02.12.1930-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I.-III. GP), SdP
10.11.1920-01.10.1930 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 17.05.1869, Benitz/Bantice (Mähren)
Verst.: 18.04.1936, Innsbruck
Berufliche Tätigkeit: Oberrevident der Bundesbahnen i. R., Präsident der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Innsbruck
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Innsbrucker Gemeinderates
- einer der Gründer der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol, deren Präsident
- Abgeordneter zum Tiroler Landtag
Beruflicher Werdegang
- Eisenbahnbediensteter
- Tischler in einer Zuckerfabrik
Bildungsweg
- Erlernter Beruf: Tischler
- Staatsgewerbeschule in Wien
- Volksschule
Stand: 02.01.1990