Josef Scherrer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XIII. GP), ÖVP
23.01.1964-04.11.1975
Kurzbiografie
Geb.: 31.12.1908, Neumarkt an der Ybbs
Verst.: 26.08.1989, Herzogenburg
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag 1954-1964
- Mitglied des Stadt- sowie Gemeinderates von Herzogenburg 13.5.1955-28.4.1960
- Bürgermeister von Ruprechtshofen 1938-1942
- Obmann des Wirtschaftsbundes Herzogenburg
Beruflicher Werdegang
- Kaufmann; Kommerzialrat
- Direktor der Volksbank Ruprechtshofen 1935
- Bankangestellter 1924
Bildungsweg
- Handelsschule
- Hauptschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990