Olga Rudel-Zeynek
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, CSP
21.05.1927-02.05.1934 - Abgeordnete zum Nationalrat (I.-II. GP), CSP
03.12.1920-18.05.1927 - Vorsitzende des Bundesrates
01.06.1932-30.11.1932 - Vorsitzende des Bundesrates
01.12.1927-31.05.1928
Kurzbiografie
Geb.: 28.01.1871, Olmütz/Olomouc (Mähren)
Verst.: 25.08.1948, Graz
Berufliche Tätigkeit: Schriftstellerin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Steiermärkischen Landtag
- Mitglied der Bundesparteileitung der CSP
- führendes Mitglied in der Katholischen Frauenorganisation KFO
- Vizepräsidentin der "Zentralstelle für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Wien"
- österreichische Ehrendelegierte der "Internationalen Vereinigung für Kinderhilfe in Genf"
Beruflicher Werdegang
- Journalistische Tätigkeit (Veröffentlichungen in Frauenzeitungen und der katholischen Presse)
Bildungsweg
- Fortbildungsschule (Höhere Töchterschule im Ursulinen-Kloster in Freiwaldau)
- Bürgerschule
Stand: 21.06.2006