Rudolf Schlager
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SdP
20.11.1923-17.02.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), SdP
10.11.1920-20.11.1923 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 20.04.1880, Graz
Verst.: 03.06.1957, Leoben
Berufliche Tätigkeit: Arbeitersekretär
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Leoben
- Abgeordneter zum Steiermärkischen Landtag
- Vorsitzender des Arbeiterrates in Leoben
- Obmann des Metallarbeiterverbandes in Leoben/Donawitz
Beruflicher Werdegang
- Arbeitersekretär in Leoben
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Feilenhauer)
- Volksschule
Stand: 23.10.2009