Elisabeth Schmidt
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XIV.-XV. GP), ÖVP
04.11.1975-18.05.1983 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
24.02.1972-04.11.1975
Kurzbiografie
Geb.: 27.11.1920, Wien
Verst.: 31.01.2012, Melk (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Hausfrau
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Ortsleiterin der Österreichischen Frauenbewegung Melk 1960-1968
- Bezirks- und Hauptbezirksleiterin der Österreichischen Frauenbewegung Melk 1961-1986
- Bezirks- und Hauptbezirksleiterin der Österreichischen Frauenbewegung St. Pölten 1969-1988
- Landessozialreferentin der Niederösterreichischen Frauenbewegung 1964-1967
- Landesleiterin der Katastrophenhilfe Niederösterreich 1965-1974
- geschäftsführende Landesleiterin der Niederösterreichischen Frauenbewegung 1967-1970
- Landesleiterin der Niederösterreichischen Frauenbewegung 1970-1983
- Stellvertretende Bundesleiterin 1974
Beruflicher Werdegang
- Hausfrau
- Sekretärin 1938-1945
Bildungsweg
- Realgymnasium 1930-1938
- Volksschule 1926-1930
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich
- Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.02.2012