Josef Schmidt
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-02.05.1934 - Abgeordneter zum Nationalrat (III. GP), CSP
18.04.1930-01.10.1930
Kurzbiografie
Geb.: 25.08.1889, Bludenz
Verst.: 04.04.1978, Bludenz
Berufliche Tätigkeit: Kaufmann
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates von Bludenz 1919-1924
- Bürgermeister von Bludenz 1924-1930
- Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag 1932-1934
- Mitglied der Vorarlberger Landesregierung 1932-1934
Beruflicher Werdegang
- Kommerzialrat
- Geschäftsführender Gesellschafter der Eisenhandlung 1923
- Eintritt in die väterliche Eisenwarenhandlung 1907
Bildungsweg
- Kaufmännische Lehre in Salzburg
- Berufsschule in Trient
- Bürgerschule in Bludenz
- Volksschule
Stand: 02.01.1990