Georg Schreiner
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
02.03.1956-24.10.1979 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1979-24.10.1979 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1975-30.06.1975
Kurzbiografie
Geb.: 03.11.1914, Wernstein (Oberösterreich)
Verst.: 12.09.1990, Linz
Berufliche Tätigkeit: Direktor des Oberösterreichischen Bauern- und Kleinhäuslerbundes
Beruflicher Werdegang
- Direktor des Oberösterreichischen Bauern- und Kleinhäuslerbundes 1956
- Direktor-Stellvertreter des Oberösterreichischen Bauern- und Kleinhäuslerbundes 1948
- Sekretär des Oberösterreichischen Bauernbundes 1934
Bildungsweg
- Humanistisches Gymnasium (Matura 1934)
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 19.09.1990