Dr. Helmut Seel
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XVII.-XVIII. GP), SPÖ
29.11.1988-06.11.1994 - Abgeordneter zum Nationalrat (XVI.-XVII. GP), SPÖ
19.05.1983-22.01.1987
Kurzbiografie
Geb.: 28.02.1933, Hollabrunn
Verst.: 14.04.2021, Graz
Berufliche Tätigkeit: Ordentlicher Universitätsprofessor
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Schulreformkommission
- Obmann der Fachgruppe Hochschullehrer im Bund Sozialistischer Akademiker
- Intellektueller und Künstler (BSA) Steiermark
- Landesbildungsvorsitzender der SPÖ Steiermark 1988
Beruflicher Werdegang
- Dekan der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz 1977-1979
- ordentlicher Universitätsprofessor für Pädagogik an der Universität Graz 1972
- anschließend wissenschaftlicher Berater dieser Institution
- Leiter der Abteilung I des Zentrums für Schulversuche und Schulentwicklung des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst in Klagenfurt 1972-1977
- Habilitation 1972
- dienstzugeteilt der Hochschule für Bildungswissenschaften in Klagenfurt 1970-1972
- Professor an der Pädagogischen Akademie des Bundes in Linz 1968-1972
- Professor an der Bundeslehrerbildungsanstalt in Linz 1962-1968
- Enns und Linz 1953-1962
- Volks- und Hauptschullehrer in Neuhofen
Bildungsweg
- Promotion 1963
- Lehramtsprüfung 1962
- Universität Graz 1958-1963
- Lehrbefähigungsprüfung für Volks- und Hauptschulen
- Matura 1953
- Lehrerbildungsanstalt
- Bundesrealschule
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 06.11.1994