Dr. Franz Skotton
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
01.01.1968-06.03.1983 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1982-06.03.1983 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1982-30.06.1982 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1978-31.12.1981 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1977-31.12.1977 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1973-30.06.1977 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1973-30.06.1973 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
21.12.1970-31.12.1972
Kurzbiografie
Geb.: 22.12.1923, Wien
Verst.: 16.04.2005, Wien
Berufliche Tätigkeit: Sekretär des Bundes Sozialistischer Akademiker, Intellektueller und Künstler (BSA)
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann der Sozialistischen Bundesratsfraktion 1970
- Obmann-Stellvertreter des Klubs der Sozialistischen Abgeordneten und Bundesräte
Beruflicher Werdegang
- Professor 1975
- Bundessekretär sowie Landessekretär für Wien und Niederösterreich des Bundes Sozialistischer Akademiker, Intellektueller und Künstler 1956-1984
- Finanzbeamter bis 1956
Bildungsweg
- Seit der Pensionierung Gasthörer
- Studium an der Universität Wien (Dr. phil. 1952)
- Realgymnasium bis 1942
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
- Großes Silbernes Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich
Sonstiges
Während des Zweiten Weltkrieges Militärdienst ab 1942 sowie anschließende Gefangenschaft in den USA.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 23.04.2005