Dr. Richard Steidle
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ohne Fraktion
27.12.1930-09.04.1931 - Mitglied des Bundesrates, CSP
11.01.1922-27.12.1930 - Vorsitzender des Bundesrates
01.06.1928-30.11.1928 - Vorsitzender des Bundesrates
01.12.1923-31.05.1924
Kurzbiografie
Geb.: 20.09.1881, Untermais bei Meran
Verst.: 30.08.1940, KZ Buchenwald
Berufliche Tätigkeit: Rechtsanwalt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Tiroler Landtag 1919-1934
- Mitglied der Tiroler Landesregierung 1918-1921 sowie 1933-1934
- gründete die Tiroler Heimatwehr 1920
- Bundesführer des Österreichischen Heimatschutzes 1926-1930
- Bundesführer-Stellvertreter des Österreichischen Heimatschutzes 1932-1934
- Bundeskommissär für Propaganda
Beruflicher Werdegang
- Generalkonsul in Triest 1934
- Sicherheitsdirektor von Tirol 1933
- Eröffnung einer Rechtsanwaltskanzlei 1918
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Innsbruck (Dr. iur. 1908)
- Gymnasium
- Volksschule
Sonstiges
Wurde Ende 1930 aus der Bundesratsfraktion der Christlichsozialen ausgeschlossen, 1938 inhaftiert und in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert
Stand: 24.10.2009