Otto Skritek
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (X.-XIII. GP), SPÖ
09.06.1965-04.11.1975 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
18.03.1953-09.06.1965 - Abgeordneter zum Nationalrat (VI. GP), SPÖ
14.03.1950-18.03.1953 - Mitglied des Bundesrates, SPÖ
05.12.1949-14.03.1950 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1964-09.06.1965 - Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1964-30.06.1964 - Stellvertretender Vorsitzender des Bundesrates
01.01.1960-31.12.1963 - Vorsitzender des Bundesrates
01.07.1959-31.12.1959
Kurzbiografie
Geb.: 16.12.1909, Znaim/Znojmo
Verst.: 21.09.1998, Wien
Berufliche Tätigkeit: Gewerkschaftssekretär
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizepräsident der Wiener Arbeiterkammer
- Mitglied des Vorstandes der Wiener Gebietskrankenkasse
Beruflicher Werdegang
- Sekretär der Gewerkschaft der Privatangestellten 1945
- meist arbeitslos oder Vertreter 1934-1938
- Speditionsangestellter
Bildungsweg
- Berufsschule (erlernter Beruf: Spediteur)
- Hauptschule
- Volksschule
Ehrenzeichen
- Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs
- Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
Sonstiges
1934 Haft, 1939 bis 1944 KZ Dachau, 1944 Strafkompanie, 1944 bis 1945 russische Gefangenschaft.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 28.09.1998