Dr. Fritz Stüber
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII. GP), ohne Klubzugehörigkeit
23.11.1953-08.06.1956 - Abgeordneter zum Nationalrat (VI.-VII. GP), WdU
08.11.1949-23.11.1953
Kurzbiografie
Geb.: 18.03.1903, Wien
Verst.: 31.07.1978, Wien
Berufliche Tätigkeit: Schriftsteller
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Obmann des VdU Wien
Beruflicher Werdegang
- Schriftsteller
- Chefredakteur der VdU-Wochen-Zeitung "Der Unabhängige"
- Redaktionssekretär sodann Schriftleiter beim "Neuen Wiener Tagblatt"
- Tätigkeit bei den Bezirkssteuerbehörden Baden bei Wien und Bruck an der Leitha sowie bei der Finanzlandesdirektion Wien
- Gerichtsdienst als Rechtsanwaltsanwärter bis 1931
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Wien (Promotion 1929)
- Gymnasium
- Volksschule
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990