Josef Geßl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (I. GP), SdP
10.11.1920-20.11.1923 - Mitglied der Konst. Nationalversammlung, SdP
04.03.1919-09.11.1920
Kurzbiografie
Geb.: 23.03.1865, Wien
Verst.: 21.11.1936, Wien
Berufliche Tätigkeit: Metallarbeiter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Aufsichtsrat des Konsum-Vereines "Vorwärts"
- Vorstandsmitglied der Allgemeinen Arbeiter-Krankenkasse und des Verbandes der Genossenschaftskrankenkassen
- Mitglied des Bezirksrates des XX. Wiener Gemeindebezirkes
Beruflicher Werdegang
- Metallarbeiter
Bildungsweg
- Volksschule
Stand: 02.01.1990