Rudolf Burgmann
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
27.04.1934-02.05.1934 - Mitglied des Bundesrates, CSP
20.05.1927-10.12.1930 - Mitglied des Bundesrates, CSP
19.07.1922-04.01.1924 - Vorsitzender des Bundesrates
01.12.1929-31.05.1930
Kurzbiografie
Geb.: 29.07.1874, Ödenburg/Sopron
Verst.: 01.02.1943, Eisenstadt
Berufliche Tätigkeit: Bürgerschuldirektor i. R.
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadt Eisenstadt
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 1922-1927
- Zweiter Präsident des Burgenländischen Landtages 1922-1923
- Präsident des Katholischen Lehrervereines des Burgenlandes 1922-1932
- Ehrenpräsident des Katholischen Lehrervereines des Burgenlandes 1932
Beruflicher Werdegang
- Regierungsrat 1931
- Hauptinspektor der katholischen Schulen des Burgenlandes
- Schuldirektor in Eisenstadt
- Lehrer
Bildungsweg
- Lehrerbildungsanstalt in Ödenburg
- Untergymnasium in Ödenburg
- Volksschule
Stand: 25.10.2009