Dr. Viktor Kienböck
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (IV. GP), CSP
02.12.1930-07.02.1932 - Abgeordneter zum Nationalrat (II.-III. GP), CSP
20.11.1923-01.10.1930 - Mitglied des Bundesrates, CSP
01.12.1920-13.11.1923 - Bundesminister für Finanzen
20.10.1926-04.05.1929 - Bundesminister für Finanzen
14.11.1922-20.11.1924
Kurzbiografie
Geb.: 18.01.1873, Wien
Verst.: 23.11.1956, Wien
Berufliche Tätigkeit: Rechtsanwalt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Wiener Gemeinderates und Stadtrat von Wien
- Mitglied des Staatsrates und des Bundestages 1934-1938
Beruflicher Werdegang
- Vizepräsident der Oesterreichischen Nationalbank 1952-1956
- Berater der Oesterreichischen Nationalbank 1945
- Präsident der Oesterreichischen Nationalbank 1932-1938
- Mitglied des Verfassungsgerichtshofes
- Rechtsanwalt 1903
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Wien (Dr. iur. 1896)
- Schottengymnasium in Wien
- Volksschule
Sonstiges
Führte die finanzielle Sanierung unter Seipel durch.
Stand: 25.10.2009