Karl Mahrer
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXVI.-XXVII. GP), ÖVP
09.11.2017-17.12.2021
Kurzbiografie
Geb.: 04.03.1955, Wien
Berufliche Tätigkeit: Abgeordneter zum Nationalrat
Beruflicher Werdegang
- Landespolizeivizepräsident und Leiter des Geschäftsbereichs A, Landespolizeidirektion Wien 1.9.2012-28.2.2018
- General
- Landespolizeikommandant für Wien , LPD Wien 2009-2012
- Stv. Landespolizeikommandant für Wien, LPD Wien 2005-2009
- Stv. Generalinspektor und Leiter der Personalabteilung, LPD Wien 2002-2005
- Leiter der Logistikabteilung des Generalinspektorats, LPD Wien 2000-2002
- Kommandant der Sicherheitswache - Bezirksabteilung Hietzing, LPD Wien 1991-2000
- Referent für okonomische Angelegenheiten im Generalinspektorat Referat 1, LPD Wien 1989-1991
- Leiter der Informationsstelle des Generalinspektorats der Sicherheitswache, LPD Wien 1987-1989
- Leitender Beamter in den Sicherheitswacheabteilungen Josefstadt und Favoriten, LPD Wien 1984-1987
- Polizist in der Sicherheitswacheabteilung Ottakring, LPD Wien 1974-1981
Bildungsweg
- Bachelorstudium Police Leadership (BA) an der Fachhochschule Wiener Neustadt 2009-2010
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 14.01.2022