Birgit Silvia Sandler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXVI. GP), SPÖ
09.11.2017-22.10.2019
Kurzbiografie
Geb.: 01.01.1964, Leoben (Steiermark)
Berufliche Tätigkeit: Sozial und Berufspädagogin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Leoben seit 2014
- Mitglied des Stadtrates der Stadtgemeinde Leoben 6/2016-12/2017
- Sonstige Parteifunktion in der Partei auf Landesebene
- Mitglied des Bezirksparteivorstandes der SPÖ Leoben
- Vorsitzende Leoben seit 2015
- Mitglied des Landesfrauenausschusses der SPÖ Steiermark seit 2012
- Mitglied des Bezirksfrauenvorstandes der SPÖ Leoben
- Mitglied des Ortsfrauenvorstandes der SPÖ Leoben
- Sonstige Funktion in Klub/Fraktionen auf Gemeindeebene seit 2016
- Regionalbildungsvorsitzende Leoben
Beruflicher Werdegang
- Leiterin des Verbandssekretariats der Volkshilfe Steiermark, Voklshilfe Steiermark 1.9.2012-8.11.2017
- Sozial und Berufspädagogin, bfi Steiermark 7/2009-31.8.2012
- KIAB Teamreferentin, BMF 3/2006-6/2009
- Sozial und Berufspädagogin, bfi Steiermark 2/1999-2/2006
- Angestellte, Spar Handels AG Trofaiach 9/1997-12/1998
- Angestellte, LME, Lerninstitut Leoben 5/1994-9/1997
- Lernbetreuerin, IRL leoben 9/1992-3/1994
- Angestellte, Obere Taverne, Vordernberg 5/1988-4/1990
- Kindermädchen, Haushälterin, Privatpersonen, Orange County, Californien 3/1985-3/1988
Bildungsweg
- A.o. Lehrabschlussprüfung zur Buchhalterin
- Ausbildung im Bereich Finanzverwaltung (Abschluss: Dienstprüfung B)
- Gewerkschaftsschule in Leoben
- Ausbildung zur Sozial- und Berufspädagogin
- Bundesgymnasium Leoben alt 1974-1983
- Volksschule Leoben Seegraben 1970-1974
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 24.10.2019