Stephanie Cox, BA
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXVI. GP), JETZT
20.11.2018-22.10.2019 - Abgeordnete zum Nationalrat (XXVI. GP), PILZ
09.11.2017-19.11.2018
Kurzbiografie
Geb.: 31.01.1989, Sydney (Australien)
Berufliche Tätigkeit: Abgeordnete zum Nationalrat
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Klubobmann-Stellvertreterin des Parlamentsklubs JETZT seit 20.11.2018
- Klubobmann-Stellvertreterin der Liste Pilz 8.11.2017-19.11.2018
Beruflicher Werdegang
- Gründerin und Geschäftsführerin der Chancen:reich, Verein Chance Integration 2016-2017
- Startup Veranstaltungs- und Team-Moderatorin seit 2014
- Mitgründerin und Eventmanagement TEDxDonauinsel 2013-2015
- Gründerin Land der Bildung 2013
- Projektmanagement, Ashoka Austria & Central and Eastern Europe 2013
- Forschung und Trainings , Talkshop Africa in Tanzania 2012
- Projektmanagement und HR Management, STARTeurope (jetzt Pioneers Festival) 2010-2012
Bildungsweg
- Bachelorstudium der Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien (BA 2015)
- Auslandssemester an der Universität Utrecht (Niederlande)
- Handelsakademie Hollabrunn 2003-2008
Sonstiges
- Young Global Shaper (World Economic Forum) (seit 2013)
- Schülervertretung - und Landesschülervertretung in Niederösterreich (2006 & 2007)
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 08.06.2022