Dr. Heinz Faßmann
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung
07.01.2020-06.12.2021 - Betraut mit der Fortführung der Verwaltung im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
28.05.2019-03.06.2019 - Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung
08.01.2018-28.05.2019 - Bundesminister für Bildung
18.12.2017-08.01.2018
Kurzbiografie
Geb.: 13.08.1955, Düsseldorf (Bundesrepublik Deutschland)
Beruflicher Werdegang
- Vizerektor an der Universität Wien 2011-2017
- Professor für Angewandte Geographie, Raumforschung und Raumordnung an der Universität Wien seit 2000
- C4-Professur für Angewandte Geographie II an der Technischen Universität München 1996-2000
- Direktor am Institut für Stadt- und Regionalforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften 1992-1995
- Wissenschaftlicher Angestellter bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Kommission für Raumforschung) 1981-1992
- Scholar am Institut für Höhere Studien 1980-1981
Bildungsweg
- Habilitation - venia legendi für Humangeographie und Raumforschung 1991
- Studium der Geographie und Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien 1975-1980
- Gymnasium in Wien 1966-1974
- Volksschule in Wien 1962-1966
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 17.11.2021