Hartwig Löger
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Betraut mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung und der Fortführung der Verwaltung im Bundeskanzleramt
28.05.2019-03.06.2019 - Betraut mit der Fortführung der Verwaltung im Bundesministerium für Finanzen
28.05.2019-03.06.2019 - Vizekanzler
22.05.2019-28.05.2019 - Bundesminister für Finanzen
18.12.2017-28.05.2019
Kurzbiografie
Geb.: 15.07.1965, Selzthal (Steiermark)
Berufliche Tätigkeit: Vizekanzler und Bundesminister für Finanzen
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Spartenvertreter der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich 9/2016-12/2017
- Spartenvertreter der Landessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Wien 10/2011-9/2016
- Präsident der Sportunion Österreich 2014-2/2018
Beruflicher Werdegang
- UNIQA Versicherungs AG 4/2002-12/2017
- DONAU Versicherung AG 9/1997-3/2002
- Grazer Wechselseitige Versicherung AG 3/1996-8/1997
- Allianz Versicherung AG 7/1989-2/1996
- AON Jauch & Hübener Versicherungsmakler GmbH 10/1985-6/1989
Bildungsweg
- Internationaler Managementlehrgang (IMEA) an der Universität St. Gallen 1999-2001
- Universitätslehrgang für Versicherungswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien 1987-1989
- Präsenzdienst 30.9.1983-31.3.1984
- Stiftsgymnasium Admont (Matura) 1975-1983
- Volksschule Selzthal 1971-1975
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 26.07.2022