Dipl.-Ing. Hans Kottulinsky
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (VII.-VIII. GP), ÖVP
18.03.1953-09.06.1959 - Abgeordneter zum Nationalrat (V. GP), ÖVP
19.12.1945-08.11.1949
Kurzbiografie
Geb.: 24.04.1913, Neudau (Steiermark)
Verst.: 11.12.1984, Neudau
Berufliche Tätigkeit: Landwirt
Beruflicher Werdegang
- Nach dem Tode des Vaters Besitzer und Betriebsleiter
- Landwirtschaftlicher Beamter am väterlichen Gutsbesitz 1937-1939
Bildungsweg
- Hochschule für Bodenkultur in Wien
- Gymnasium
- Volksschule
Sonstiges
Aktiv in der Vaterländischen Front und im Heimatschutz. Politische Freiheitsstrafe: 1938 einige Tage Haft.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.01.1990