Dr. Gerhard Hager
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Europäischen Parlaments, FPÖ
11.11.1996-19.07.2004
Kurzbiografie
Geb.: 26.09.1942, Wien
Berufliche Tätigkeit: Hofrat des Obersten Gerichtshofes a.D.
Beruflicher Werdegang
- Professor 1994
- Redakteur der Österreichischen Juristenzeitung
- mehrjährige Tätigkeit als Lehrbeauftragter an der Universität Wien
- Hofrat des Obersten Gerichtshofes 1991
- Ernennung zum Senatspräsidenten 1989
- Richter am Oberlandesgericht Wien 1979
- Richter am Landesgericht für Strafsachen Wien
Bildungsweg
- Studium der Rechte an der Universität Wien (Dr. iur.) 1960-1966
- Humanistisches Gymnasium 1952-1960
- Volksschule 1948-1952
Sonstiges
Europäisches Parlament - Ausschüsse: Petitionen; Recht und Binnenmarkt; konstitutionelle Fragen. Austritt aus der FPÖ am 14.02.2003. Ohne Fraktionszugehörigkeit vom 15.02.2003-19.07.2004.
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 22.02.2007