Dipl.-Ing. Andrea Holzner (aktiv)
Biografie
Portraitvideo
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXVII. GP), ÖVP
09.12.2021-
Das durch Mandatsverzicht der Abgeordneten Claudia Plakolm freigewordene Mandat im Landeswahlkreis 4 - Oberösterreich erhielt Abgeordneter Ing. Manfred Hofinger. Das dadurch frei gewordene Mandat auf der Regionalparteiliste 4B erhielt die Abgeordnete Dipl.-Ing. Andrea Holzner. - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
31.01.2019-08.12.2021
Kurzbiografie
Geb.: 24.08.1964, Waldkirchen (Deutschland)
Berufliche Tätigkeit: Bürgermeisterin, Abgeordnete zum Nationalrat
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeisterin der Gemeinde Tarsdorf seit 12/2014
Beruflicher Werdegang
- Bürgermeisterin, Gemeinde Tarsdorf seit 1.12.2014
- Kaufmännische Angestellte, Tischlerei Josef Holzner 1.8.1997-28.2.2019
- Kaufmännische Angestellte, Kreuzer Pflanzen GmbH&Co.KG 1992-1997
Bildungsweg
- Diplomstudium der Agrarwissenschaften an der Technischen Universität München/Weihenstephan (Dipl.Ing.) 1982-1988
- Oberstufenrealgymnasium der Ursulinen in Salzburg 1978-1982
- Hauptschule in Ostermiething 1974-1978
- Volksschule in Tarsdorf 1970-1974
Für Richtigkeit und Umfang der biografischen Daten verantwortlich: Dipl.-Ing. Andrea Holzner