Thomas Dim
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, FPÖ
07.11.2019-22.10.2021 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXVI. GP), FPÖ
24.05.2019-22.10.2019
Kurzbiografie
Geb.: 30.12.1964, Ried im Innkreis (Oberösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Buchhändler
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Ried im Innkreis seit 2015
- Stadtparteiobmann der FPÖ Ried im Innkreis seit 2015
Beruflicher Werdegang
- Buchhändler, Franz Dim GmbH seit 1.3.1986
- Buchhalter, Franz Dim GmbH seit 1.3.1986
Bildungsweg
- Handelsakademie in Ried im Innkreis 1979-1985
- Gymnasium in Ried im Innkres 1975-1979
- Volksschule 1 in Ried im Innkreis 1971-1975
- Präsenzdienst 1985-1986
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 05.12.2019