Ing. Johann Weber (aktiv)
Biografie
Portraitvideo
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXVII. GP), ÖVP
23.10.2019-
Kurzbiografie
Geb.: 09.05.1965, Wolfsberg (Kärnten)
Berufliche Tätigkeit: Lehrer
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Kärntner Landtag 12.4.2018-22.10.2019
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Wolfsberg seit 3/2015
- Bezirksparteiobmann der ÖVP Wolfsberg seit 22.6.2017
Beruflicher Werdegang
- Lehrer, Landwirtschaftliche Fachschule St. Andrä/Lavanttal seit 14.9.1998
- Lehrer, Landwirtschaftliche Fachschule Althofen 14.9.1992-13.9.1998
- Berater Fachbereich Schweineproduktion, Landwirtschaftskammer Kärnten 1.12.1988-13.9.1992
Bildungsweg
- Land- und forstwirtschaftliche berufspädagogische Hochschule in Ober St. Veit 1988
- Höhere Lehranstalt für Land- und Forstwirtschaft in Raumberg/Gumpenstein 1986
- Land- und forstwirtschaftliche Fachschule in St. Andrä
- Hauptschule 3 in Wolfsberg
- Volksschule in St. Margarethen
Für Richtigkeit und Umfang der biografischen Daten verantwortlich: Ing. Johann Weber