Leonore Gewessler, BA (aktiv)
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXVII. GP), GRÜNE
23.10.2019-07.01.2020 - Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie
29.01.2020- - Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie
07.01.2020-29.01.2020
Kurzbiografie
Geb.: 15.09.1977, Graz
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Stellvertretende Klubobfrau des Grünen Klubs im Parlament - Klub der Grünen Abgeordneten zum Nationalrat, Bundesrat und Europäischen Parlament 22.10.2019-6.1.2020
- Mitglied des Beirats in der Grünen Bildungswerkstatt
Beruflicher Werdegang
- Geschäftsführerin, Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 2014-2019
- Director, Green European Foundation asbl Brüssel, Belgien 2008-2014
- Leitung, Büro der Bezirksvorstehung Wien-Neubau, Stadt Wien 2006-2008
Bildungsweg
- Bachelorstudium der Politikwissenschaften an der Universität Wien (BA)
- Wirtschaftskundliches Realgymnasium WIKU BRG Graz Sandgasse
- Volksschule St. Marein bei Graz
Für Richtigkeit und Umfang der biografischen Daten verantwortlich: Leonore Gewessler, BA