Walter Mayr
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
10.04.2008-26.01.2009 - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
12.12.2002-23.04.2003
Kurzbiografie
Geb.: 25.10.1943, Retz
Berufliche Tätigkeit: Landesgeschäftsführer des Niederösterreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 1995-2000
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 1985-1990, seit 2005
- Stadtrat der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 1990-1995
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 2005
- Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 1995-2000
- Stadtrat der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 2000-2005
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 1985-1990
- Mitglied des Stadtrates der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 2000-2005 sowie 1990-1995
Beruflicher Werdegang
- Diözesansekretär, Katholische Jugend Land Österreich 1962-1969
- Sekretär, Niederösterreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund (NÖAAB) 1970-1974
- Landessekretär Stellvertreter, NÖAAB 1974-1994
- Landesgeschäftsführer, NÖAAB 1994
Bildungsweg
- Fachkurse Handelsschule Retz
- Kaufmännische und gewerbliche Berufsschule (erlernter Beruf: Konditor) Krems 1957-1960
- Hauptschule Retz 1954-1957
- Volksschule Retz 1951-1954
- Präsenzdienst 1963
Ehrenzeichen
- Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich
- Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 06.02.2014