Martina Diesner-Wais (aktiv)
Biografie
Portraitvideo
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXV.-XXVII. GP), ÖVP
29.10.2013- - Mitglied des Bundesrates, ÖVP
24.04.2003-23.04.2013 - Schriftführerin des Bundesrates
05.11.2010-23.04.2013 - Schriftführerin des Bundesrates
01.01.2006-30.06.2006
Kurzbiografie
Geb.: 10.02.1968, Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Landwirtschaftsmeisterin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Schrems seit 1990
- Mitglied des Stadtrates der Stadtgemeinde Schrems 1995-2020
- Schriftführerin des Landesvorstandes des Niederösterreichischen Bauernbundes seit 2005
- Hauptbezirksbauernratsobfrau von Gmünd seit 2005
- Bezirksbauernratsobfrau von Schrems seit 1990
- Vizepräsidentin des NÖ-Hilfswerks seit 2011
- Aufsichtsrätin der Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH seit 2017
- Schriftführerin des Landesvorstandes des NÖ-Hilfswerks 2005-2012
- Vorsitzende-Stellvertreterin des Vereins "Hilfswerk Gmünd" seit 2011
- 1. Obmannstellvertreterin des Vereins "Regionalverband Waldviertel" seit 2020
- Obfrau des Vereins "Bürgerverein Bezirk Gmünd" seit 2021
- Obmann-Stellvertreterin "Verein Zukunft Schrems" seit 2017
Beruflicher Werdegang
- Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes 1997
Bildungsweg
- Vorbereitungskurse zur landwirtschaftlichen Meisterprüfung 1991-1993
- Meisterprüfung 1993
- Landwirtschaftliches College (Facharbeiterprüfung) 1990-1991
- Fachschule für wirtschaftliche Berufe 1982-1985
- Lehre der landwirtschaftlichen Hauswirtschaft 1985-1987
- Hauptschule 1978-1982
- Volksschule 1974-1978
Für Richtigkeit und Umfang der biografischen Daten verantwortlich: Martina Diesner-Wais