Mag. Georg Pehm
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
24.06.2004-24.10.2005 - Präsident des Bundesrates
01.01.2005-30.06.2005 - Vizepräsident des Bundesrates
01.07.2004-31.12.2004
Kurzbiografie
Geb.: 08.01.1964, Wien
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Beruflicher Werdegang
- Oberregierungsrat 2001
- Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland seit Feber 2004
- Büroleiter von Landesrat Helmut Bieler 1999-2004
- Amt der Burgenländischen Landesregierung: Büroleiter von Landesrätin Christa Prets 1997-1999
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Pressereferent von Bundesminister Franz Hums und von Bundesministerin Lore Hostasch 1995-1997
- BF - Die Burgenlandwoche, Leitender Redakteur, Chefredakteur 1994-1995
- Arbeitsmarktservie Wien, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit 1990-1994
- Arbeitsmarktservice Mattersburg, Referent 1983-1990
Bildungsweg
- Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien (Mag. rer. soc. oec.) 1984-1993
- Humanistisches Gymnasium Mattersburg 1974-1982
- Volksschule Kobersdorf 1970-1974
- Präsenzdienst 1982-1983
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 18.10.2007