Dr. Ursula Plassnik
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXIV. GP), ÖVP
28.10.2008-29.08.2011 - Abgeordnete zum Nationalrat (XXIII. GP), ÖVP
30.10.2006-11.01.2007 - Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten
01.03.2007-02.12.2008 - Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten
20.10.2004-28.02.2007
Kurzbiografie
Geb.: 23.05.1956, Klagenfurt
Berufliche Tätigkeit: Juristin
Beruflicher Werdegang
- Eintritt in den österreichischen Diplomatischen Dienst 1980
- breite Erfahrung in multilateraler Arbeit (KSZE - Helsinki Prozess, Europarat, EFTA, EWR, EU und UNO) sowie im Völkerrechtsbüro des Außenministeriums
- Kabinettschefin von Dr. Wolfgang Schüssel (ÖVP) während seiner Amtszeit als Außenminister, Vizekanzler und Bundeskanzler
- Botschafterin Österreichs, Schweiz 2004
- Angelobung als österreichische Außenministerin 2004
- Ausübung dieser Funktion insgesamt vier Jahre lang: zwei Jahre während der ÖVP-FPÖ Koalition unter Bundeskanzler Dr. Schüssel, zwei Jahre während der SPÖ-ÖVP Koalition unter Bundeskanzler Dr. Gusenbauer
- nach den Parlamentswahlen 2008 Ablehnung einer weiteren Funktionsperiode als Außenministerin
- Sonderbeauftragte für internationale Frauenfragen, österreichisches Außenministerium 2.12.2008
- Österreichische Botschafterin, Paris seit 30.8.2011
Bildungsweg
- Post Graduate Diplom am Collége d'Europe Brügge, Belgien 1979-1980
- Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Dr. iur.) 1978
Ehrenzeichen
- Großkreuz - italienischer Verdienst-Orden
- Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich
- Großkreuz - schwedischer Nord-Stern-Orden
Sonstiges
Offizier der französischen Ehrenlegion (2009), Premio Mediterraneo Diplomazia 2009-2010 (2010)
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 16.08.2013