Waltraut Hladny
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
25.10.2005-20.10.2010 - Schriftführerin des Bundesrates
22.07.2008-20.10.2010
Kurzbiografie
Geb.: 15.08.1950, Hafning/Trofaiach
Berufliche Tätigkeit: Dipl. Sozialarbeiterin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Leoben 1994
- Stadträtin der Stadtgemeinde Leoben 4/2005-12/2005
- Mitglied des Landesparteivorstandes der SPÖ Steiermark 2005
- Mitglied des Landesfrauenvorstandes der SPÖ Steiermark 2003
- Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ Leoben 2003
- Ortsfrauenvorsitzende der SPÖ Leoben 1994
Beruflicher Werdegang
- Sozialarbeiterin, Stadtgemeinde Leoben 1972
Bildungsweg
- Fachschule für gehobene Sozialberufe Graz 1968-1971
- Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe Leoben 1965-1968
- Hauptschule Trofaiach 1961-1965
- Volksschule Trofaiach 1957-1961
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 10.01.2014