Mag. Gernot Darmann
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV.-XXV. GP), FPÖ
24.04.2013-22.06.2016 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXIII.-XXIV. GP), BZÖ
30.10.2006-30.03.2009
Kurzbiografie
Geb.: 07.07.1975, Graz
Berufliche Tätigkeit: Jurist
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Kärntner Landtag 2009-2013
- Landesparteisekretär der Freiheitlichen in Kärnten 2006-2008
- Stellvertretender Klubobmann des Kärntner Landtagsklubs der Freiheitlichen in Kärnten 2009-2012
- Klubobmann des Kärntner Landtagsklubs der Freiheitlichen in Kärnten 2012-2013
- Klubobmann-Stellvertreter des Freiheitlichen Parlamentsklubs 29.10.2013-22.6.2016
Beruflicher Werdegang
- Büroleitung, Regierungsbüro LR Mag. Ragger, Amt der Kärntner Landesregierung 2013
- Jurist, Amt der Kärntner Landesregierung 2009-2012
- Filialleitung, BKS Bank AG 2006
- Individualkundenbetreuer, BKS Bank AG 2005-2006
- Trainee, BKS Bank AG 2004-2005
- Rechtspraktikum, Bezirksgericht Klosterneuburg, Landesgericht Korneuburg, Handelsgericht Wien 2003-2004
Bildungsweg
- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Mag. iur.) 1996-2003
- Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz und an der Wirtschaftsuniversität Wien 1993-1996
- Stiftsgymnasium der Benediktiner Sankt Paul im Lavanttal 1985-1993
- Volksschule Wolfsberg
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 02.09.2015