Gerhard Dörfler
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, FPÖ
28.03.2013-14.03.2017 - Landeshauptmann von Kärnten
23.10.2008-28.03.2013
Kurzbiografie
Geb.: 29.05.1955, Deutsch-Griffen (Kärnten)
Berufliche Tätigkeit: Angestellter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Landeshauptmann von Kärnten 23.10.2008-28.3.2013
- Mitglied der Kärntner Landesregierung (Landesrat) 5.4.2001-28.3.2013
Beruflicher Werdegang
- Bankangestellter, Volksbank Feldkirchen 1970-1985
- leitender Angestellter, Vereinigte Kärntner Brauereien AG (Villacher Brauerei, Schleppe-Brauerei) 1985-2001
Bildungsweg
- Hauptschule Feldkirchen 1966-1970
- Volksschule Deutsch-Griffen 1961-1966
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 29.11.2013