Dr. Walter Rosenkranz (aktiv)
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV.-XXVI. GP), FPÖ
28.10.2008-30.06.2019 - Volksanwalt
01.07.2019-
Kurzbiografie
Geb.: 29.07.1962, Krems an der Donau (Niederösterreich)
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Klubobmann des Freiheitlichen Parlamentsklubs 19.12.2017-27.5.2019
- Klubobmann-Stellvertreter des Freiheitlichen Parlamentsklubs 29.10.2013-19.12.2017
- Landesparteiobmann der FPÖ Niederösterreich seit 9.6.2013
- Vorstandsmitglied / Freiheitlicher Akademiker Verband für Wien, NÖ und Bgld. seit 2013
- Mitglied des Gemeinderates der Statutarstadt Krems an der Donau 1988-2017
Beruflicher Werdegang
- Verteidiger in Strafsachen
- Rechtsanwaltsanwärter 1995-2000
- Landesparteisekretär der FPÖ Wien 1994
- Jurist, FPÖ-Landtagsklub Wien 1992-1994
- Vertragsbediensteter, Bundesministerium für Landesverteidigung 1991-1992
Bildungsweg
- Präsenzdienst 1990-1991
- Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien (Dr. iur.) 1980-1989
- Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Konzertfach Gitarre) 1980-1982
- Ausbildung zum Musikschullehrer für NÖ Musikschulen 1978-1980
- Bundesgymnasium Krems 1972-1980
- Volksschule Krems 1968-1972
Für Richtigkeit und Umfang der biografischen Daten verantwortlich: Dr. Walter Rosenkranz