Gerhard Huber
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), BZÖ
28.01.2010-28.10.2013 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), ohne Klubzugehörigkeit
11.09.2009-27.01.2010 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), BZÖ
28.10.2008-10.09.2009
Kurzbiografie
Geb.: 20.05.1965, Lienz
Berufliche Tätigkeit: Selbständiger Unternehmer
Beruflicher Werdegang
- Händler, elterlicher Nutzviehhandelsbetrieb 1983-1990
- Selbständig im Handel, Export & Import von Agrarprodukten 1990
Bildungsweg
- Ausbilderprüfung 1987
- Meisterprüfung 1987
- Berufsschule (erlernter Beruf: Fleischhauer) 1980-1983
- Hauptschule Lienz 1975-1979
- Volksschule Lienz 1971-1975
- Präsenzdienst 1985
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 22.11.2013