Michael Lampel
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, SPÖ
24.06.2010-08.07.2015 - Präsident des Bundesrates
01.01.2014-30.06.2014
Kurzbiografie
Geb.: 14.01.1964, Wiener Neustadt (Niederösterreich)
Berufliche Tätigkeit: Bediensteter der Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Bürgermeister der Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha seit 2006
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha 2002-2004
- Mitglied des Stadtrates der Stadtgemeinde Neufeld an der Leitha 2004-2006
- Stellvertretender Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Eisenstadt-Umgebung seit 2008
Beruflicher Werdegang
- Fahrdienstleiter 1983-1990
- Kommerzieller Beamter Güterverkehr 1990-1996
- Referent Personenverkehr seit 1996
Bildungsweg
- Bundeshandelsschule Eisenstadt 1978-1982
- Hauptschule Neufeld an der Leitha 1974-1978
- Volksschule Neufeld an der Leitha 1970-1974
- Präsenzdienst 1982-1983
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 23.06.2015