Walter Temmel
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
24.06.2010-08.07.2015
Kurzbiografie
Geb.: 28.10.1961, Bildein (Burgenland)
Berufliche Tätigkeit: Vertragsbediensteter
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag 2008-2010
- Bürgermeister der Gemeinde Bildein seit 1993
- Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag seit 9.7.2015
Beruflicher Werdegang
- Angestellter, Firma Dömötör 1.12.1979-30.11.1981
- Vertragsbediensteter, Dienststelle: Landwirtschaftliche Fachschule Güssing, Amt der Burgenländischen Landesregierung seit 1.12.1981
Bildungsweg
- Handelsschule Oberwart 1976-1979
- Hauptschule Eberau 1972-1976
- Volksschule Bildein 1968-1972
- Präsenzdienst 1980-1981
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 11.03.2015