Hans-Jörg Jenewein, MA
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordneter zum Nationalrat (XXVI. GP), FPÖ
09.11.2017-22.10.2019 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
29.10.2013-08.11.2017 - Abgeordneter zum Nationalrat (XXIV. GP), FPÖ
01.07.2013-28.10.2013 - Mitglied des Bundesrates, FPÖ
25.11.2010-30.06.2013
Kurzbiografie
Geb.: 12.06.1974, Wien
Berufliche Tätigkeit: Abgeordneter zum Nationalrat
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied der Bezirksvertretung (Bezirksrat) von Wien 5.,Margareten 1995-2010
- Mitglied des Landesparteivorstandes der FPÖ Wien 2006-2015
- Landesobmann des Ringes Freiheitlicher Jugend (RFJ) Wien 1994-1997
- Bezirksobmann des Ringes Freiheitlicher Jugend (RFJ) 1991-1996
Beruflicher Werdegang
- Pressereferent, FPÖ Wien 2000-2006
- Leiter der Pressestelle, FPÖ Wien 2006-2015
- Landesparteisekretär, FPÖ Wien 2006-2015
Bildungsweg
- Masterlehrgang Führung, Politik und Management Wien, FH Campus 2014-2016
- Diplomstudium der Publizistik und Politikwissenschaften an der Universität Wien 1997-2000
- Maturaschule Humboldt Wien 1994-1996
- Allgemeinbildende höhere Schule Wien 1984-1993
- Volksschule Wien 1980-1984
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 03.07.2019