Accessibility Menü anzeigen
Übersicht Barrierefreiheit
Österreichische Gebärdensprache
Sprache English
Mediathek
Hilfe
Benutzer
Zielgruppe
Navigationsmenü öffnen
Sprache English
Mediathek
Hilfe
Benutzer
Zielgruppe
Start
Recherchieren
Personen
Dr. h.c. Edmund Glaise-Horstenau
Teilen
Lesezeichen
Dr. h.c. Edmund Glaise-Horstenau
Biografie
Aktivitäten
Mediathek
Biografie
Modaldialog schließen
© ÖNB/Pietzner & Fayer, Atelier
Schließen
Politische Mandate/Funktionen
Bundesminister im Bundeskanzleramt
16.02.1938-11.03.1938
Bundesminister mit der sachlichen Leitung der Angelegenheiten der inneren Verwaltung betraut im Bundeskanzleramt
06.11.1936-16.02.1938
Bundesminister im Bundeskanzleramt
11.07.1936-03.11.1936
Aktivitäten
Parlamentarische Aktivitäten
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"TABLE","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Aktivitaeten","pagesize":20,"definition":{"bez":"PERS_AKTIVIT_025","listeId":25,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64211]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":9,"ascDesc":"DESC"}}
Suche speichern
Mediathek
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"SEARCH","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Medien","pagesize":20,"hasPaging":false,"showMore":true,"definition":{"bez":"BIO_252","listeId":252,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64211]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":11,"ascDesc":"DESC"}}
Suche speichern