Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Bundeskanzler, betraut mit dem Vorsitz in der einstweiligen Regierung
26.01.1922-27.01.1922
- Betraut mit der Fortführung der Verwaltung des Bundesministerium fürfür Äußeres
26.01.1922-27.01.1922
- Betraut mit der Fortführung der Verwaltung des Bundesministerium für Inneres und Unterricht
26.01.1922-27.01.1922
- Betraut mit der Leitung der Angelegenheiten des Unterrichts und Kultus
21.06.1921-31.05.1922
- Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Inneres und Unterricht
07.04.1921-23.04.1921
- Betraut mit der Leitung des Bundesministeriums für Heereswesen
07.04.1921-28.04.1921
- Betraut mit der Leitung der Angelegenheiten des Unterrichts und Kultus
20.11.1920-21.06.1921
- Vizekanzler
20.11.1920-31.05.1922
- Betraut mit der Leitung des Staatsamtes für Heerwesen
22.10.1920-20.11.1920
- Staatssekretär im Staatsamt für Inneres und Unterricht
07.07.1920-20.11.1920
Aktivitäten
Parlamentarische Aktivitäten
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"TABLE","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Aktivitaeten","pagesize":20,"definition":{"bez":"PERS_AKTIVIT_025","listeId":25,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64227]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":9,"ascDesc":"DESC"}}
Mediathek
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"SEARCH","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Medien","pagesize":20,"hasPaging":false,"showMore":true,"definition":{"bez":"BIO_252","listeId":252,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64227]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":11,"ascDesc":"DESC"}}