Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Bundesminister für Justiz
16.09.1952-28.12.1954
- Bundesminister für Justiz
20.12.1945-08.11.1949
- Staatssekretär im Staatsamt für Justiz
27.04.1945-20.12.1945
Plenum
Reden
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"TABLE","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Reden","pagesize":20,"definition":{"bez":"BIO_251","listeId":251,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64300]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":10,"ascDesc":"DESC"}}
Aktivitäten
Parlamentarische Aktivitäten
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"TABLE","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Aktivitaeten","pagesize":20,"definition":{"bez":"PERS_AKTIVIT_025","listeId":25,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64300]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":9,"ascDesc":"DESC"}}
Mediathek
params={}
SSR-Platzhalter{"type":"FILTER","resultLayout":"SEARCH","hasForm":true,"hasList":true,"label":"Medien","pagesize":20,"hasPaging":false,"showMore":true,"definition":{"bez":"BIO_252","listeId":252,"params":{},"fixedParams":{"PAD_INTERN":[64300]},"hideDimensions":["PAD_INTERN"],"sortrnr":11,"ascDesc":"DESC"}}