Dr. Ferdinand Nagl
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Unterstaatssekretär für Justiz
27.04.1945-20.12.1945
Kurzbiografie
Geb.: 19.06.1891, St. Pölten
Verst.: 30.06.1977, Lehenrotte
Berufliche Tätigkeit: Staatsanwalt
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Korneuburg 1931-1933
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Pölten 14.5.1922-24.4.1927
Beruflicher Werdegang
- Erster Oberstaatsanwalt in Wien ab 1954
- Leitender erster Staatsanwalt beim Jugendgerichtshof in Wien ab 1946
- Oberkriegsgerichtsrat ab 1938
- Erster Staatsanwalt in Ried im Innkreis ab 1938
- Staatsanwalt in Wien ab 1933
- Staatsanwalt in Korneuburg ab 1927
- Richter ab 1926
Bildungsweg
- Promotion 1920
- Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Wien ab 1910
- Privat-Gymnasium der Gesellschaft Jesu in Kalksburg (Matura) 1902-1910
- Kaiser Franz-Joseph-Jubiläums-Real-Gymnasium in Korneuburg 1901
- Fünfklassige öffentliche allgemeine Knaben-Volksschule in St. Pölten 1897-1900
Sonstiges
Dank und Anerkennung der Bundesregierung der Republik Österreich mit Beschluss der Bundesregierung vom 18. Dezember 1956; Zentralobmann des Österreichischen Touristenvereins 1949-1977; Obmann der Österreichischen Bergsteigervereinigung; Vorstandsmitglied (Kassier) des Verbands Alpiner Vereine Österreichs; Dr. Ferdinand Nagl war verheiratet (1926 Gudrun, geborene Krenn) und hatte drei Kinder (Christine 1928, Siegbert 1929 und Beate 1931).
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.