Angela Stöckl-Wolkerstorfer
(bis 26.8.2016: Angela Stöckl)
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Bundesrates, ÖVP
24.04.2013-21.03.2018 - Schriftführerin des Bundesrates
01.01.2016-30.06.2016
Kurzbiografie
Geb.: 07.02.1968, Wien
Berufliche Tätigkeit: Physiotherapeutin
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Mitglied des Gemeinderates der Stadtgemeinde Baden seit 27.9.2016
- Mitglied des Gemeinderates der Marktgemeinde Oberwaltersdorf 2010-8.4.2014
- Mitglied des erweiterten Gemeindeparteivorstandes der ÖVP Oberwaltersdorf, Oberwaltersdorf seit 2010
- Gemeindeleiterin der ÖVP Frauen, Oberwaltersdorf 26.9.2011-2014
- Stadtleitung ÖVP Frauen Baden seit 14.3.2014
- Bezirksleitung ÖVP Frauen Baden seit 20.3.2014
Beruflicher Werdegang
- Physiotherapeutin, Krankenhaus Mistelbach 15.3.1989-28.2.1997
- Physiotherapeutin, Landespflegeheim Mödling seit 8.9.1997
Bildungsweg
- Schule für den physiotherapeutischen Dienst 1160 Wien 1986-1989
- GRG 21 Wien 1978-1986
- Volksschule Großebersdorf 1974-1978
Sonstiges
Pfarrgemeinderätin in Oberwaltersdorf
3 Töchter (1993, 1995, 2004)
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 07.11.2016