Nurten Yılmaz
Biografie
Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Nationalrat (XXV.-XXVII. GP), SPÖ
29.10.2013-14.12.2022
Kurzbiografie
Geb.: 17.09.1957, Söke (Türkei)
Berufliche Tätigkeit: Angestellte
Weitere Politische Mandate/Funktionen
- Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates 30.4.2001-28.10.2013
- Mitglied der Bezirksvertretung (Bezirksrätin) von Wien 16., Ottakring 1999-2001
- Stellvertretende Bezirksparteivorsitzende der SPÖ seit 1.1.2003
Beruflicher Werdegang
- Angestellte, Wiener Gebietskrankenkasse; SPÖ; Wr. Kinderfreunde 1.1.1979-30.9.2013
Bildungsweg
- Fachschule für Elektrotechnik an der HTL Pernerstorfergasse Wien Favoriten
- Hauptschule Wien 1.9.1968-30.6.1972
Inhalt und Umfang der Biografien ab 1945 gehen grundsätzlich auf die von den Mandatar:innen selbst gemachten Angaben zurück. Diese können von der Parlamentsdirektion ohne Zustimmung der Betroffenen nicht geändert werden.
Stand: 22.03.2022